2014-03-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Petersen, Hanno, Ratingen, *25.06.1967. Bestellt als Geschäftsführer: Grünewald, Uwe, Düsseldorf, *20.09.1968.
2017-03-27: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Zurlinden, Gerald, Haltern am See, *10.05.1967.
2018-02-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Kränkl, Hans-Walter, Fuchstal, *25.03.1960. Bestellt als Geschäftsführer: Raupach, Dirk, München, *15.09.1969.
2019-01-23: Bestellt als Geschäftsführer: Zurlinden, Gerald, Haltern am See, *10.05.1967. Prokura erloschen: Zurlinden, Gerald, Haltern am See, *10.05.1967.