2010-11-16: (Errichtung und der Betrieb von einer oder mehreren Photovoltaikanlagen an demselben oder mehreren Standorten, sowie alle sonstigen, mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehenden Handelsgeschäfte, Handlungen und Rechtsgeschäfte aller Art).Kommanditgesellschaft. Geschäftsanschrift: Kottwiesenring 42, 18184 Broderstorf. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Persönlich haftender Gesellschafter: Klatt, Helmut, Broderstorf, *05.06.1949, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-11-09: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Klatt, Helmut, Broderstorf, *05.06.1949. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Hesse, Matthias, Kritzmow, *02.10.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-04-10: Änderung der Geschäftsanschrift: Dorfstr. 22 A, 18299 Wardow. Der Sitz ist von Broderstorf nach Wardow verlegt.