2020-09-01: Firma: Solverde Projektentwicklung GmbH; Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift: Burgsdorfstraße 8, 13353 Berlin; Gegenstand: Die technologieoffene Entwicklung von Agro-Photovoltaik-Projekten. Stamm- bzw. Grundkapital: 125.000,00 EUR; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 1.
Hartmann, Hans-Jürgen, *28.10.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2.
Zwosta, Nicolai, *11.07.1971, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 09.07.2020
2021-06-14: Stamm- bzw. Grundkapital: 200.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlung vom 23.02.2021; 09.06.2021 ist das Stammkapital um 75.000,00 EUR auf 200.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 .
2021-11-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Zwosta, Nicolai; Prokura: 1.
Albers, Frank, *25.09.1959, Hamburg; Einzelprokura
2021-11-22: Stamm- bzw. Grundkapital: 320.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.06.2021 ist das Stammkapital um 120.000,00 EUR auf 320.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen).