2006-05-17: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Seidel, Rolf, Rockau, *08.05.1942. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Schulz, Wilfried, Hermsdorf, *25.02.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-06-14: Die Veröffentlichung vom 23.05.2006 wird teilweise wie folgt berichtigt: Geschäftsführer ist: Schulz, Wilfried, Hermsdorf, *25.02.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.