2005-02-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Coban, Mehmet. Bestellt als Geschäftsführer: Balaban, Güler, Köln, *23.04.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-09-17: Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst (AG Köln, 75 IN 161/15). Gemäß § 65 GmbHG von Amts wegen eingetragen.
2019-12-11: Die Gesellschaft ist gemäß § 394 Absatz 1 FamFG wegen Vermögenslosigkeit von Amts wegen gelöscht.