2011-01-17: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 09.06.2005 Die Gesellschafterversammlung vom 11.11.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Sitz und Geschäftsjahr) und mit ihr die Sitzverlegung von Ahaus (bisher Amtsgericht Coesfeld HRB 9765) nach Schüttorf beschlossen. Geschäftsanschrift: Samernsche Straße 33-35, 48465 Schüttorf. Gegenstand: Der Handel mit Nutzfahrzeugen und Baumaschinen (Export & Import). Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Soranni, Farhad Ziad, Ahaus, *25.04.1976, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-08-30: Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2013 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: Der Handel mit Nutzfahrzeugen und Baumaschinen (Export & Import) sowie die Beauftragung zur Durchführung von Hoch- und Tiefbauarbeiten sowie Straßenbauarbeiten im Ausland. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Soranni, Farhad Lukman Taha, Ahaus, *25.04.1975, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 06.02.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Soranni GmbH. Bestellt als Geschäftsführer: Soranni, Hangau Lokman Taha, Schüttorf, *11.09.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-10-07: Geändert, nun: Geschäftsführer: Soranni, Farhad Lukman Taha, Ahaus, *25.04.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-01-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Soranni, Hangau Lokman Taha, Schüttorf, *11.09.1977.