2012-05-14: Die Gesellschafterversammlung vom 17.01.2012 hat die Änderung des § 11 (Veräußerung von Geschäftsanteilen) der Satzung beschlossen.
2013-01-02: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2012 hat die Änderung des § 5 (Geschäftsführung) der Satzung beschlossen.
2014-11-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Sorg, Helmut, Diplomingenieur, Glattbach. Bestellt: Geschäftsführer: Sorg, Alexander, Aschaffenburg, *01.03.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-02-07: Bestellt: Geschäftsführer: Sorg, Michael, Frankfurt am Main, *17.11.1986, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.