2011-10-14: Bestellt Geschäftsführer: Knopp, Hendrik, Hamburg, *04.12.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Platzbecker, Arne, Hamburg, *18.06.1972.
2018-03-29: Die Gesellschafterversammlung vom 09.03.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 75.000,00 EUR auf 100.000,00 EUR beschlossen.