2013-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: Gaebel, Eginhard, Stralsund, *26.11.1957. Bestellt und wieder ausgeschieden als Geschäftsführer: Neumann, Hanns-Peter, Stralsund, *03.06.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Richter, Lutz, Templin, *11.08.1959.
2014-02-06: In Ergänzung zum übernommenen Eintragungsbestand nachgetragen: Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2003 hat bei Neufassung der Satzung im übrigen eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Vertretungsregelung) (Vertretung) beschlossen. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.