2005-05-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Franz, Hans-Werner, Dortmund;nunmehr Geschäftsführer: Klein, Birgit, Dortmund, *05.11.1952; Dr. Sczesny, Cordula, Dortmund, *10.07.1962.
2007-05-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Klein, Birgit, Dortmund, *05.11.1952.
2016-05-31: Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Soziale Innovation GmbH.
2016-08-04: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hörder Rathausstr. 28, 44263 Dortmund.