2008-02-15: Bestellt als Geschäftsführer: Wilke, Gino, Kambs OT Wildkuhl, *11.11.1954, einzelvertretungsberechtigt.
2009-03-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.01.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 2335,41 auf EUR 27.900,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital,Stammeinlage) sowie §§ 6, 7, 16 zu ändern und in weiten Teilen neu zu fassen.. Geschäftsanschrift: Wildkuhler Str. 8 OT Wildkuhl, 17207 Kambs. Stammkapital nun: 27.900,00 EUR.
2009-03-06: Die Gesellschafterversammlung hat am 21.01.2009 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 2335,41 auf EUR 27.900,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital,Stammeinlage) sowie §§ 6, 7, 16 zu ändern und in weiten Teilen neu zu fassen.. Geschäftsanschrift: Wildkuhler Str. 8 OT Wildkuhl, 17207 Kambs. Stammkapital nun: 27.900,00 EUR.
2015-01-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Möhle, Andreas, Hamburg, *06.08.1957.
2016-11-08: Bestellt als Geschäftsführer: Beck, Carolin, Melz, *21.03.1982, einzelvertretungsberechtigt.
2016-11-17: Geschäftsanschrift: Wildkuhler Str. 8 OT Wildkuhl, 17207 Bollewick.
2021-09-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Beck, Carolin, Melz, *21.03.1982; Wilke, Gino, Kambs, *11.11.1954. Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Michael, Bliestorf, *18.01.1958; Kraus, Thomas, Berlin, *02.06.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt.