2011-12-09: Bestellt: Geschäftsführer: Späth, Björn, Hartenstein, *07.11.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-09-20: Die Gesellschafterversammlung vom 02.09.2013 hat ihr Stammkapital auf Euro umgestellt und Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Änderung des § 4 (Stammkapital) der Satzung beschlossen. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR.
2016-01-14: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Späth, Wolfgang, Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierermeister, Hartenstein.