2013-02-04: Geschäftsanschrift: Hauptstr. 27, 74360 Ilsfeld. Bestellt als Geschäftsführer: Heldele, Adolf, Salach, *30.01.1941, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Köpp, Peter, Kornwestheim, *29.04.1965, einzelvertretungsberechtigt. Nicht mehr Geschäftsführer: Weeber, Dieter-Jürgen, Untergruppenbach, *03.11.1952.