2005-01-13: Prokura erloschen: Flintrop, Hugo. Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Glasen, Werner, Herzogenrath, *20.03.1964.
2008-04-14: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Schümmer, Christine, Übach-Palenberg, *05.11.1976.
2013-09-06: Nach Namensänderung nunmehr: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Graf, Christine, Übach-Palenberg, *05.11.1976.
2017-03-31: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Gerads, Harald Wilhelm Maria, Gangelt, *07.04.1965.