2015-12-21: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Teixeira da Silva, Manuel; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Teixeira da Silva, José; Geschäftsführer: 3.
Rubiales Toca, Miguel, *26.07.1961, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-08-27: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Rubiales Toca, Miguel; Geschäftsführer: 4.
Ribeiro da Silva, David Manuel, *03.06.2001, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-06-23: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Egellstraße 21, 13507 Berlin
2022-07-01: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Egellsstraße 21, 13507 Berlin