2008-08-05: Prokura erloschen: Pohl, Holger, Hildesheim, *12.03.1965. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Buschmann, Matthias, Elze, *26.05.1965.
2014-03-20: Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Geändert, nun: Liquidator: Behrend, Birgitt, Barsinghausen, *04.08.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Buschmann, Matthias, Elze, *26.05.1965. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2016-07-11: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht.