2021-02-10: Die Gesellschafterversammlung vom 02.11.2020 und vom 04.02.2021 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: Spark + Sparkling GmbH. Nicht mehr Geschäftsführer: Funke, Hartmut Lorenz, Arnsberg, *30.04.1965. Bestellt als Geschäftsführer: Diehl, Sebastian, Arnsberg, *01.03.1982, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.