2013-08-26: Am 14.03.2013 wurde die Änderung der Satzung in § 8 (Kreditausschuss) beschlossen. Personenbezogene Daten geändert bei Vorstand: Binninger, Theobald Konrad, Wutach, *29.03.1960; Riesterer, Karl Georg, Eggingen, *28.04.1972.
2021-05-25: Am 02.12.2020 wurde die Änderung der Satzung beschlossen; auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.