2010-05-06: Die Verbandsversammlung vom 20.12.2006 hat die Änderung der Satzung beschlossen. Ausgeschieden als Vorstand: Dressler, Holger, Hamburg, *10.08.1946. Eingetreten als Vorstand: Piel, Thomas, Lüneburg, *10.10.1961.
2016-07-05: Nicht mehr Vorstand: Mai, Karl Reinhold, Deutsch Evern, *17.05.1951. Bestellt als Vorstand: Schrell, Torsten, Celle, *01.12.1968.
2018-10-26: Nicht mehr Vorstand: Piehl, Thomas, Lüneburg, *10.10.1961. Wohnort von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Schrell, Torsten, Lüneburg, *01.12.1968. Bestellt als Vorstand: Jurr, Michael, Lüneburg, *06.11.1969.
2019-05-22: Nicht mehr Vorstand: Jurr, Michael, Lüneburg, *06.11.1969. Bestellt als Vorstand: Schölzel, Sabine, Lüneburg, *03.09.1973.
2021-07-05: Nicht mehr Vorstand: Schölzel, Sabine, Lüneburg, *03.09.1973. Bestellt als Vorstand: Rieke, Janina, Lüneburg, *11.07.1979.