Sparkasse Wetzlar AöRLBS-Bausparen, Deka, Automatische Abmeldung..., Anlegen, Wertpapiere, Kartenprodukte, Online-Banking Adresse / Anfahrt Seibertstraße 10 35576 WetzlarDE Kontakt 2x Telefonnummer 1x Fax 3x E-Mail 2x Webadresse/Domain 35 Ansprechpartner/Personen Stefan RinkStefanRink (Mitglied(er) des Vorstandes)Stephan HofmannStephanHofmann (Vorsitzender des Vorstandes)33 weitere Ansprechpartner Statistik mind. 35 Mitarbeiter Formell UstID+Steuernummer HR-Nr+HR-Gericht 8x HR-Bekanntmachungen 8x HR-Bekanntmachungen:2007-08-02:Bestellt als stellvertretendes Vorstandsmitglied: Berghäuser, Dieter, Hüttenberg, *01.05.1952.2007-10-16:Nicht mehr Vorstandsmitglied: Warnecke, Axel, Braunfels, *24.02.1961.2008-07-18:Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes vom 29.05.2008 hat die Änderung der Satzung beschlossen.2010-07-01:Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes vom 07.06.2010 hat die Änderung der Satzung beschlossen.2011-01-12:Geändert, nun: Vorstandsmitglied: Berghäuser, Dieter, Hüttenberg, *01.05.1952.2013-07-29:Nicht mehr Vorstandsmitglied: Berghäuser, Dieter, Hüttenberg, *01.05.1952. Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Mulfinger, Klaus-Jörg, Braunfels, *11.05.1956. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Spory, Norbert, Wetzlar, *11.11.1958. Bestellt als Vorstandsmitglied: Hofmann, Stephan, Wetzlar, *16.01.1974.2016-09-05:Bestellt als Vorstandsmitglied: Rink, Stefan, Solms, *13.03.1970.2021-12-08:Nicht mehr Vorstandsvorsitzender: Spory, Norbert, Wetzlar, *11.11.1958. Geändert, nun: Vorstandsvorsitzender: Hofmann, Stephan, Wetzlar, *16.01.1974. Marketing Adwords-Schaltung (09.10.2018) 3x Sonstige Domains Neu: Daten zu 3,6 Mio. deutschen Firmen exportieren + professionell nutzen