Spedition Bork GmbH & Co. KGHoflogistik, Magna, Warehousing..., Auflieger, Transporteur, Einsteigen, EP-Stellplätzen, LogServe II, Sattelzugmaschinen, Kraftverkehr Adresse / Anfahrt Auf dem Hüttenberg 9 35428 LanggönsDE Kontakt 2x Telefonnummer 1x Fax 3x E-Mail 3x Webadresse/Domain 13 Ansprechpartner/Personen Wolfgang BorkWolfgangBork (Geschäftsführer)Blaise Pascal GeigesBlaise PascalGeiges (HR-Manager)11 weitere Ansprechpartner Statistik mind. 13 Mitarbeiter Formell UstID+Steuernummer HR-Nr+HR-Gericht 2x HR-Bekanntmachungen 2x HR-Bekanntmachungen:2007-02-08:Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Bork, Erwin. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Elsner, Gerhard, Wetzlar, *06.11.1926. Prokura erloschen: Stelz, Roland.2016-08-11:Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Elsner, Gerhard, Wetzlar, *06.11.1926. Eingetreten als Persönlich haftende Gesellschafterin: Werum, Monika, Wiesbaden, *18.10.1940. Marketing 3x Sonstige Domains Neu: Daten zu 3,6 Mio. deutschen Firmen exportieren + professionell nutzen