2005-01-26: Geändert, nun: Kommanditgesellschaft. Die Firma ist geändert in Spedition Eder KG. Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Geändert: Inhaber: Eder, Walter, Unterneukirchen, *28.09.1950, nun Persönlich haftender Gesellschafter mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Kommanditistin Eder, Sabine, Unterneukirchen, *15.10.1986, haftet nicht für die im Geschäft des bisherigen Inhabers entstandenen Verbindlichkeiten.
2005-01-26: Die Gesellschaft ist aufgelöst, nun: Einzelkaufmann. Neue Firma: Spedition Eder e.K. Eder, Walter, Unterneukirchen, *28.09.1950, ist nun Inhaber.
2009-03-04: Firma geändert, nun: Spedition Eder GmbH & Co. KG. Geschäftsanschrift: Konrad-Zuse-Str. 4, 84579 Unterneukirchen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Eder, Walter, Unterneukirchen, *28.09.1950. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Eder Verwaltung GmbH, Unterneukirchen (AG Traunstein HRB 18658), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.