2018-02-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Nitschke, Rainer, Deggendorf, *13.09.1946. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Neulinger, Ulrich, Grafling, *03.09.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-05-25: Einzelprokura: Bauer, Jürgen Anton, Schönberg, *24.05.1967.
2019-10-02: Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2019 hat die Änderung des § 1 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Spedition Neulinger GmbH. Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Wallnerlände 23, 94469 Deggendorf.
2019-11-26: Bestellt: Geschäftsführer: Previtali, Antonius, Zwiesel, *28.10.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.