2007-09-07: Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 150.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. 200.000,00 EUR.
2013-07-24: Bestellt als Geschäftsführer: Blecher, Claudia, Hagen, *04.03.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-28: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Horn, Sebastian, Iserlohn, *01.10.1976.
2016-05-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Ottensmann, Peter, Hagen, *31.03.1937.Die Zweigniederlassung in München wurde aufgehoben.
2016-05-25: Von Amts wegen ergänzt: Zweigniederlassung aufgehoben.