2008-02-01: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Wolf, Michael; Geschäftsführer: 3. Wolf, Gerda, *10.09.1955, Bernau bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2017-01-20: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wolf, Gerda; Geschäftsführer: 4.
Wolf, Thomas, *20.09.1980, Bernau bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 5.
Wolf, Michael Franz, *22.02.1977, Bernau bei Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Wolf, Nicole, *10.10.1987, Bernau bei Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; 2.
Wolf, Gerda, geb. Haase, *10.09.1955, Bernau bei Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen