2007-09-12: Die Gesellschaft hat am 01./02.8.2007 mit der ASS Spielkarten Verlag GmbH mit dem Sitz in Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB 49224) als herrschender Gesellschaft einen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 15.08.2007 zugestimmt.
2014-12-23: Der mit der Cartamundi Deutschland GmbH (früher ASS Spielkartenverlag GmbH, Düsseldorf) mit dem Sitz in Altenburg (Amtsgericht Jena HRB 502240) als herrschender Gesellschaft abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 01.08.2007 ist durch Vertrag vom 01.12.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 01.12.2014 zugestimmt.
2015-02-16: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gehr, Jürgen, Herzogenaurach, *15.07.1962.
2017-06-16: Prokura erloschen: Neumann, Klaus-Dieter, Altenburg, *01.11.1962. Personenbezogene Daten geändert, nun: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Gehr, Jürgen, Markkleeberg, *15.07.1962.
2017-10-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Bartos, Martin, Nobitz, *06.03.1978; Fleischmann, Frank, Limbach-Oberfrohna, *05.07.1980.
2019-08-12: Bestellt: Geschäftsführer: Lagaert, Istvan, Vrasene / Belgien, *31.08.1977. Prokura erloschen: Bartos, Martin, Nobitz, *06.03.1978. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Burkhardt, Tobias, Leipzig, *22.02.1985.
2022-04-06: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Luther, Stefan, Meeder Beuerfeld, *15.06.1969. Bestellt: Geschäftsführer: Gehr, Jürgen, Markleeberg, *15.07.1962. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Meineck, Dirk, Altenburg, *26.12.1975. Prokura erloschen: Gehr, Jürgen, Markkleeberg, *15.07.1962.