2008-02-05: Geschäftsführer: Bongartz, Fabian, Mehren, *12.08.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Frey, Andreas, Redland Bristol / England, *19.07.1971.
2011-01-24: Die Gesellschafterversammlung vom 16.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital und Stammeinlagen) und mit ihr die Herabsetzung des Stammkapitals (100.000,00 EUR) um 50.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR beschlossen.
2011-10-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Bongartz, Fabian, Mehren, *12.08.1971.
2017-03-06: Einzelprokura: Jossen, Julia Anna Maria, Rheinbreitbach, *22.11.1985.