2016-10-17: Neue Geschäftsanschrift: Vorholzstraße 55, 88471 Laupheim. Nicht mehr Geschäftsführer: Eß, Holger-Michael, Laupheim, *11.01.1967. Personenbezogene Daten geändert bei Geschäftsführer: Sahin, Hüseyin, Laupheim, *28.05.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-17: Änderung der Geschäftsanschrift: Karl-Schlecht-Straße 6, 88471 Laupheim.