2008-02-22: Bestellt als Vorstand: Wagemann, Ralf, Hellenthal, *21.09.1959. Nicht mehr Vorstand: Graf, Peter, Aachen, *07.12.1944.
2009-07-06: Bestellt als Vorstand: Laufs, Norbert, Aachen, *14.03.1964. Nach Änderung des Wohnortes: Vorstand: Wagemann, Ralf, Aachen, *21.09.1959. Nicht mehr Vorstand: Dr. Bräutigam, Jochen, Aachen, *18.05.1944.
2011-12-27: Die Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Kreis Aachen - Stadt Aachen vom 04.06.2009 hat die vollständige Neufassung der Satzung und mit ihr eine Änderung der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Rother, Christian W., Aachen, *09.06.1954.
2012-07-13: Bestellt als Vorstand: Dr. Burmester, Christian, Aachen, *05.03.1963.
2018-01-09: Nicht mehr Vorstand: Herpers, Hubert, Stolberg, *26.12.1951.
2018-04-05: Bestellt als Vorstand: Salz, Thomas, Aachen, *05.01.1970.