2008-07-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Huber, Markus Herbert, Eggenstein-Leopoldshafen, *24.04.1970.
2013-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2013 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Gegenstand geändert; nun: Die Beratung, die Konzeption, die Entwicklung und der Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Informations- und Telekommunikationstechnologie sowie der Vertrieb sonstiger Hard- und Software.
2020-01-27: Die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Sitz verlegt; nun: Karlsruhe. Neue Geschäftsanschrift: Johann-Georg-Schlosser-Str. 14, 76149 Karlsruhe.