2007-06-20: Stammkapital: 4.800.000,00 EUR. Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.05.2007 wurden das Stammkapital der Gesellschaft um 1.000.000,00 EUR auf 4.800.000,00 EUR erhöht u nd der Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital) geändert..
2007-07-02: Die Eintragung betreffend Erhöhung Stammkapital und Änderung des Gesellschaftsvertrages ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen:Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.05.2007 wurden das Stammkapital der Gesellschaft um 1.000.000,00 EUR auf 4.800.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag in § 3 /Stammkapital) geändert..
2012-03-09: Geschäftsführer: 2. Seidel, Karin, geb. Linkenheil, *13.03.1952, Mönchengladbach; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Seidel, Karin, geb. Linkenheil.
2014-12-05: Prokura: 2.
Heppelter, Harald, *20.01.1965, Golßen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2015-11-03: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Thöne, Markus, *25.12.1955, Seevetal GT Maschen; mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, soweit es um Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Tochtergesellschaft, der Schenk és Társa Kft, geht
2018-12-13: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Liermann, Patrick, *12.10.1968, Eichwalde; mit der Befugnis, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, soweit es um Rechtsgeschäfte zwischen der Gesellschaft und der Tochtergesellschaft, der Schenk és Társa Kft, geht.
2021-04-08: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Thöne, Markus
2021-07-20: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Linkenheil, Konrad; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Seidel, Karin, geb. Linkenheil; Nicht mehr Geschäftsführer: 4. Liermann, Patrick; Geschäftsführer: 5.
Schwertner, Tim, *13.03.1969, Darmstadt; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Heppelter, Harald; 3.
Frings, Guido, *14.02.1963, Brombachtal; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 4.
Glöckler, Jonas, *21.05.1980, Bickenbach; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 5.
Heinzen, Edwin, *06.07.1970, Koblenz; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen; 6.
Merland, Michaël, *21.10.1973, Carignan de Bordeaux, Frankreich; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen
2022-04-07: Rechtsform: Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.02.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1. Rechtsverhaeltnis: Es besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der Andros Deutschland GmbH mit dem Sitz in Breuberg (Amtsgericht Darmstadt, HRB 70104) vom 27.09.2021, dem die Gesellschafterversammlung mit Beschluss vom 11.02.2022 zugestimmt hat..
2022-04-20: Prokura: 7.
Dr. Böhme, Axel Roger, *20.12.1963, Ellerau; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem weiteren Prokuristen