2008-11-21: Firma: Spremberger Solar Modulbau GmbH .Sitz: Spremberg .Gegenstand: Produktion von Photovoltaik-Blindmodulen und Zubehör für deren Integration und Befestigung in vorhandene bzw. zu montierende Photovoltaik-Anlagen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgmeine Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Koall, Ronny, *13.02.1975, Wiesengrund; Geschäftsführer: Lißke, Sven-Uwe, *22.11.1968, Jämlitz-Klein Düben; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 29.09.2008..
2012-08-15: Vertretungsregelung: Die Eintragung betreffend die allgemeine Vertretungsbefugnis ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.
Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Vorstand: Die Eintragung zu Nr. 1 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Koall, Ronny, *13.02.1975, Spremberg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Die Eintragung zu Nr. 2 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Geschäftsführer: Lißke, Sven-Uwe; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2012-08-15: Neue Geschäftsanschrift: Kraftwerkstr. 43, 03130 Spremberg
2013-07-02: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Lißke, Sven-Uwe