2005-02-15: Die Gesellschaft ist aufgelöst. Ausgeschieden Geschäftsführer: Rauß, Susanne, Bürokauffrau, Eckental. Bestellt Liquidator: Rauß, Manfred, Eckental, *28.12.1941, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-11-09: Ausgeschieden: Liquidator: Rauß, Manfred, Eckental, *28.12.1941. Bestellt: Geschäftsführer: Latifaj, Haki, Nürnberg, *20.08.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Die Gesellschaft wird fortgesetzt.
2015-07-11: Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen berichtigt: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.