2007-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Schifferer, Heinz, Kaufmann, Wiesloch-Baiertal.
2009-11-13: Die Gesellschaft hat am 10.11.2009 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2010-04-23: Die Gesellschaft hat am 21.04.2010 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2011-12-23: Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 Abs. 2 (Stammkapital, Stammeinlagen), § 13 Abs. 2 (Gesellschafterversammlung, Stimmrecht) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Hufschmiedstrasse 16, 69168 Wiesloch.
2014-10-29: Die Gesellschaft hat am 29.10.2014 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2014-11-26: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken wurde erteilt an: Heiler, Birgit, Wiesloch, *20.05.1963.
2016-01-28: Die Gesellschaft hat am 27.01.2016 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2017-07-19: Die Gesellschaft hat am 18.07.2017 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2018-02-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Schwetzinger Straße 59, 69168 Wiesloch.
2019-08-08: Die Gesellschaft hat am 07.08.2019 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.
2021-12-10: Die Gesellschaft hat am 08.12.2021 die Liste über die Zusammensetzung des Aufsichtsrats zum Handelsregister eingereicht.