2011-11-23: Gemäß § 3 Abs.1 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen: Geschäftsanschrift: Geseniusstraße 3, 99734 Nordhausen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Bloß, Carola, Nordhausen, *18.09.1968; Threbank, Andrea, Nordhausen, *29.11.1964.
2014-12-01: Bekanntmachung gem. § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Geschäftsführer eine neue Liste mit Datum vom 01.07.2014 zum Handelsregister eingereicht worden.
2016-02-18: Bekanntmachung gem. § 52 Abs. 2 Satz 2 GmbHG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Geschäftsführer eine neue Liste vom Februar 2016 zum Handelsregister eingereicht worden.
2017-09-26: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Spannaus, Peter Ralf, Sollstedt OT Rehungen, *08.02.1960.
2017-12-11: Bekanntmachung gem. § 52 Abs. 3 Satz 2 GmbHG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Geschäftsführer eine neue Liste mit Datum vom 09.10.2017 zum Handelsregister eingereicht worden.
2019-12-19: Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2019 hat die Änderung des § 12 des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführerin: Klaan, Inge, Nordhausen, *08.01.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-08: Bekanntmachung gem. § 52 Abs. 3 Satz 2 GmbHG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Geschäftsführer eine neue Liste zum 01.07.2019 zum Handelsregister eingereicht worden.
2020-06-22: Prokura erloschen: Spannaus, Peter Ralf, Sollstedt OT Rehungen, *08.02.1960. Einzelprokura: Klaube, Stefan, Sangerhausen OT Wettelrode, *26.04.1974.
2021-08-23: Prokura erloschen: Klaube, Stefan, Sangerhausen OT Wettelrode, *26.04.1974.
2021-08-26: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Wetzler, Pascal Matthias, Nordhausen, *11.02.1987.
2021-10-05: Bekanntmachung gem. § 52 Abs. 3 Satz 2 GmbHG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Geschäftsführer eine neue Liste mit Datum vom 25.08.2021 zum Handelsregister eingereicht worden.
2021-12-29: Bekanntmachung gem. § 52 Abs. 3 Satz 2 GmbHG: Aufgrund einer Veränderung in den Personen der Aufsichtsratsmitglieder ist durch die Geschäftsführer eine neue Liste mit Datum vom 01.12.2021 zum Handelsregister eingereicht worden.