2010-08-02: Durch Beschluss des Stadtrats vom 15.12.2009 und vom 22.06.2010 wurde die Satzung in §§ 4 (Die Werkleitung), 5 (Zuständigkeit des Werkauschusses), 7 (Zuständigkeit des Oberbürgermeisters) und 9 (Verpflilchtungserklärungen) geändert. Geändert, nun: Die Werkleitung besteht aus zwei Mitgliedern. Jeder Werkleiter vertritt einzeln. Ausgeschieden: Werkleiter: Scheidl, Nikolaus Julius Konrad, Kaufbeuren, *04.03.1945; Stankmann, Christoph, Kaufbeuren, *01.06.1963.