2014-09-05: Bestellt als Geschäftsführer: Störkle, Margit, Meckenbeuren, *21.11.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-20: Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Störkle, Udo, Meckenbeuren, *18.05.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.