2011-12-29: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung) und § 7 (Geschäftsführung) beschlossen.
2012-12-18: Bestellt als Geschäftsführer: Detto, Gunnar, Isernhagen, *16.10.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-25: Bestellt als Geschäftsführer: Lukowitz, Matthias, Amelinghausen, *06.01.1973, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-10-17: Die Gesellschafterversammlung vom 26.08.2014 hat die vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrags, insbesondere in § 8 (Geschäftsführung) beschlossen. Neue Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten.
2015-06-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Detto, Gunnar, Isernhagen, *16.10.1960.
2015-12-22: Bestellt als Geschäftsführer: Martin, Karl-Heinz, Coesfeld, *25.12.1965, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-05-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Martin, Karl-Heinz, Coesfeld, *25.12.1965.
2016-09-19: Bestellt als Geschäftsführer: Fischer, Wolfgang, Marburg, *03.12.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-10-14: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Strube, Martin, Bad Harzburg, *11.02.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Strube, Martin, Bad Harzburg, *11.02.1981.
2017-10-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Lukowitz, Matthias, Amelinghausen, *06.01.1973.
2018-02-05: Bestellt als Geschäftsführer: Barthold, Joachim, Bad Pyrmont, *19.05.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-11-05: Bestellt als Geschäftsführer: van Pels, Wolfgang, Burgwedel, *12.09.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-06: Bestellt als Geschäftsführer: Schiebel, Jörg, München, *30.01.1967, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-05-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Fischer, Wolfgang, Marburg, *03.12.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Stahl, Peter, Essen, *27.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-10-22: Nicht mehr Geschäftsführer: Barthold, Joachim, Bad Pyrmont, *19.05.1963; Dr.-Ing. Stöbich, Jochen, Langelsheim, *03.06.1943.
2021-11-29: Berichtigung von Amts wegen zur Geschäftsanschrift: Pracherstieg 6, 38644 Goslar.
2022-03-04: Bestellt als Geschäftsführer: Schaller, Helmut, Goslar, *31.01.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Schiebel, Jörg, Ilsenburg, *30.01.1967.