2006-08-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Grafe, Wolfram, Dortmund, *13.05.1956. Bestellt zum Geschäftsführer: Düblin, Christian, Oberwil BL/Schweiz, *11.09.1967.
2006-10-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Düblin, Christian, Oberwil BL/Schweiz, *11.09.1967. DerGeschäftsführer Grütter, Urs ist jetzt in Arlesheim/ Schweiz wohnhaft.
2013-09-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Brun, Markus, CH-6204 Sempach, *19.03.1954.
2016-10-11: Bestellt als Geschäftsführer: Stumpf, Stefan Arno, Höhr-Grenzhausen, *04.07.1967.
2018-04-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Stumpf, Stefan Arno, Höhr-Grenzhausen, *04.07.1967. Nach Ergänzung des weiteren Vornamens weiterhin Geschäftsführer: Grütter, Urs Viktor, Arlesheim / Schweiz, *05.05.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.