2011-12-28: Bestellt als Geschäftsführer: Stötzer, Marc, Kleinblittersdorf, *19.01.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lißmann, Bernd, Lackierer, Sulzbach, *14.12.1948.
2021-09-22: Bestellt als Geschäftsführer: Bazbouz, Nedal, Völklingen, *01.01.1985, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Stötzer, Marc, Kleinblittersdorf, *19.01.1977.
2022-02-09: Die Gesellschafterversammlung vom 04.02.2022 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Gegenstand: Der Betrieb einer Autolackiererei, der Autohandel und der Betrieb einer Kfz-Werkstatt sowie der Abriss von Gebäuden einschließlich der Entsorgung und die Gebäudereinigung.