2005-05-24: Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2005 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nach § 6 ist ein neuer § 7 eingefügt. Die bisherigen §§ 7 bis 10 werden nunmehr §§ 8 bis 11. Im bisherigen § 9 und künftigen § 10 wird Abs. (1) eingefügt. Der bisherige Absatz (1) des § 9 (künftig § 10) wird nunmehr Abs. (2).
2007-05-15: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis Geschäftsführer: Gäde, Thomas, Odenthal, *27.09.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kirsch, Stefanie, Düsseldorf, *24.06.1971.
2010-10-27: Vertretungsbefugnis geändert nunmehr Geschäftsführer: Kirsch, Stephanie, Düsseldorf, *24.06.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-01-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Mauel, Hans, Erftstadt-Liblar, *10.08.1947.
2013-02-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Linden, Thomas, Bad Honnef, *09.07.1967.
2013-04-26: Nicht mehr Geschäftsführer: Gäde, Thomas, Odenthal, *27.09.1965.
2017-05-03: Prokura geändert, nunmehr Einzelprokura: Linden, Thomas, Bad Honnef, *09.07.1967.