2007-03-06: Caritas-Werkstätten nördliches Emsland GmbH, Osnabrück (Osnabrück). Die Gesellschafterversammlung vom 07.02.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Geschäftsführer) beschlossen. Geändert, nun: Geschäftsführer: Hebler, Hans Heinrich, Sögel, *16.12.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter einer anderen steuerbegünstigten Organisation Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Hebler, Hans Heinrich, Sögel, *16.12.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Imsieke, Dorothee, Neuenkirchen, *06.05.1969; Mäsker, Heinz-Bernhard, Dörpen, *14.10.1963, jeweils einzelvertretungsberechtigt, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte mit anderen steuerbegünstigten Organisationen abzuschließen.
2015-11-17: Änderung zur Geschäftsanschrift: Knappsbrink 58, 49080 Osnabrück. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Imsieke, Dorothee, Neuenkirchen, *06.05.1969.
2022-06-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Kupczik, Ulrich, Osnabrück, *07.01.1958.