2007-04-17: Bestellt: Geschäftsführer: Eifler, Bernd, Cottbus, *09.08.1956, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Adam, Brigitte, Kauffrau, Grafenwöhr, Ortsteil Gössenreuth; Bielefeldt, Angelika, Kauffrau, Weiden i.d.OPf; Bielefeldt, Erich, Kaufmann, Weiden i.d.OPf.
2008-01-22: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Eifler, Bernd, Cottbus, *09.08.1956. Bestellt: Geschäftsführer: Adam, Brigitte, geb. Rodler, Grafenwöhr-Gössenreuth, *19.03.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-02-10: Geschäftsanschrift: Sebastianstraße 1, 92655 Grafenwöhr. Bestellt: Geschäftsführer: Bethke, Michael, Oberkrämer, OT Schwante, *05.11.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-06-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bethke, Michael, Oberkrämer, OT Schwante, *05.11.1962. Bestellt: Geschäftsführer: Bielefeldt, Erich, Weiden, *02.03.1947, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-07-23: Durch rechtskräftigen Beschluss des Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. vom 17.07.2015 ist die vorläufige Insolvenzverwaltung angeordent und bestimmt, dass Verfügungen der Schuldnerin nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam sind.
2015-10-03: Über das Vermögen der Gesellschaft ist durch Beschluss des Amtsgerichts Weiden i.d.OPf. vom 30.09.2015 das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Die Gesellschaft ist dadurch aufgelöst. Von Amts wegen eingetragen nach § 65 GmbHG.