2008-08-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 05.08.2008. Gegenstand des Unternehmens: Erfüllung kommunaler Aufgaben, soweit diese nicht hoheitlicher Natur sind. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: Hilgart, Josef, Freyung, *15.02.1959; Wachter, Hubert, Freyung, *16.12.1972, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2013-02-05: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2013 hat die Satzung neu gefasst.
2014-09-30: Die Gesellschafterversammlung vom 24.09.2014 hat die Änderung des § 8 Zifffer 1b (Zusammensetzung des Aufsichtsrates) des Gesellschaftsvertrages beschlossen.