2012-07-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Walter, Jochen, Walheim, *18.03.1965.
2015-02-27: Prokura erloschen: Abele, Achim, Remseck am Neckar, *11.08.1964.
2015-12-07: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Maron, Christian, Mundelsheim, *16.11.1982.
2018-01-23: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Jeder persönlich haftende Gesellschafter vertritt einzeln. Jeder persönlich haftende Gesellschafter ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
2018-04-30: Prokura erloschen: Köppl, Wolfgang Georg Josef, Asperg, *02.10.1952.
2018-07-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Blum, Volker, Mundelsheim, *24.02.1966.
2020-07-23: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Hlubek, Ralf, Heidenheim an der Brenz, *28.09.1965.