2007-03-19: Die Satzung ist durch Beschluss vom 02.11.2006 neu gefasst und durch Bekanntmachung am 18.01.2007 in Kraft getreten..
2009-07-06: Der Vorstand besteht aus zwei gemeinsam vertretungsberechtigten Mitgliedern. Bestellt als Verhinderungsvertreter des Vorstandes: Brunsmeier, Andreas, Lügde, *04.04.1973.
2009-09-08: Nicht mehr Verhinderungsvertreter des Vorstandes gem. § 18 Abs. 6 NSpG-: Scheel, Diethard, Bad Pyrmont, *24.02.1949.
2011-01-25: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Johannink, Jochen, Bad Pyrmont, *23.05.1967.
2011-03-29: Bestellt als Vorstandsmitglied: Venemann, Jens, Bad Pyrmont, *23.02.1968.
2012-06-26: Bestellt als Verhinderungsvertreter des Vorstandes: Walsch, Sebastian, Lügde, *25.02.1975.
2017-11-17: Bestellt als Verhinderungsvertreter des Vorstandes: Eggert, Manuel, Lügde, *28.01.1981.