2007-01-31: Stadtsparkasse Mönchengladbach, Mönchengladbach (Mönchengladbach). Nicht mehr ordentliches Mitglied: Zerres, Hansgeorg, Mönchengladbach, *02.12.1943. Nicht mehr stellvertretendes Mitglied, nunmehr bestellt als Mitglied: Wateler, Horst, Mönchengladbach, *24.04.1948. Bestellt als stellvertretendes Mitglied: Bergmann, Antonius, Mönchengladbach, *16.04.1964.
2008-09-16: Nicht mehr Vorstand: Verleysdonk, Manfred, Mönchengladbach, *22.10.1943. Nicht mehr Mitglied, nunmehr bestellt als Vorstand: Wateler, Horst, Mönchengladbach, *24.04.1948. Nicht mehr stellvertretendes Mitglied, nunmehr bestellt als Mitglied: Bergmann, Antonius, Mönchengladbach, *16.04.1964. Bestellt als stellvertretendes Mitglied: Wilms, Helmut, Mönchengladbach, *16.01.1962.
2010-02-18: Satzung am 16.12.2009 geändert und neu gefaßt. Der Vorstand besteht aus 3 Personen und bis zu zwei stellvertretenden Mitgliedern. Er vertritt die Sparkasse gerichtlich und außergerichtlich. Die Mitglieder des Vorstandes können durch Beschluss des Verwaltungsrates von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden (§ 20 Abs. 2 Satz 3 Sparkassengesetz NW).
2010-03-10: Der Vorstand besteht aus 3 Personen und bis zu zwei stellvertretenden Mitgliedern. Er vertritt die Sparkasse gerichtlich und außergerichtlich. Die Mitglieder des Vorstandes können durch Beschluss des Verwaltungsrates von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit werden (§ 20 Abs. 2 Satz 3 Sparkassengesetz NW). Die Sparkasse wird durch zwei Vorstandsmitglieder vertreten.
2013-07-10: Nicht mehr Vorstand: Wateler, Horst, Mönchengladbach, *24.04.1948. Nicht mehr stellvertretendes Mitglied, nunmehr Vorstand: Wilms, Helmut, Mönchengladbach, *16.01.1962.
2013-12-13: Bestellt als stellvertretender Vorstand: Sarnes, Sabine, Mönchengladbach, *01.08.1963.
2014-03-20: Nicht mehr Stellvertretender Vorstand: Fröhlich, Jürgen, Erkelenz, *12.02.1948. Bestellt als stellvertretender Vorstand: Grewe, Ralf, Mönchengladbach, *24.11.1968.
2021-05-20: Nicht mehr Vorstand: Wnuck, Hartmut, Mönchengladbach, *07.10.1954. Nach Änderung des Amtes nunmehr Vorstand: Grewe, Ralf, Mönchengladbach, *24.11.1968.