2009-02-09: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Kolbeck, Alois, Burglengenfeld, *03.04.1968.
2014-03-28: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Marktplatz 2-6, 93133 Burglengenfeld. Bestellt: Geschäftsführer: Haneder, Franz, Burglengenfeld, *03.01.1963. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gluth, Friedrich, Burglengenfeld, *18.03.1955. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 2 S. 2 GmbHG.
2015-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 30.01.2015 hat die Änderung der §§ 10 Abs.1 und Abs.2 sowie 12 Abs.2 (Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder) der Satzung beschlossen.
2018-02-02: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.
2019-08-13: Bestellt: Geschäftsführer: Weiß, Wolfgang, Burglengenfeld, *15.03.1983, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Haneder, Franz, Burglengenfeld, *03.01.1963.
2020-08-01: Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2020 hat die Änderung des § 10 Ziffer und (2) (Aufsichtsrat) der Satzung beschlossen.
2021-08-10: Bestellt: Geschäftsführer: Ortner, Johannes, Teublitz, *12.06.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Vertretungsbefugnis geändert, nun: Geschäftsführer: Weiß, Wolfgang, Burglengenfeld, *15.03.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht eingetragen: Beim Amtsgericht Amberg -Registergericht- wurde eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrats eingereicht, § 52 Abs. 3 S. 2 GmbHG.