2015-06-16: H.. Gegenstand: - der Betrieb, die Unterhaltung und der Ausbau der Verteilungsanlagen für Strom auf dem Gebiet der Stadt Oldenburg in Holstein
- die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Energie einschließlich Energieeinkauf und Energieverkauf insbesondere auch für Dritte
einschließlich der Wahrnehmung der dazugehörigen Aufgaben und Dienstleistungen
Daneben können weitere Geschäftsfelder sowie Dienstleistungen in Verbindung mit diesen Aufgabenbereichen entwickelt werden. Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Mißling, Marc; Geschäftsführer: 3.
Litzka, Vera, *27.09.1963, Neustadt in Holstein; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Litzka, Vera; 2.
Mißling, Marc, *21.07.1974, Bad Malente-Gremsmühlen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2015 ist der Gesellschaftsvertrag in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) geändert worden.
2017-08-17: H.. Vertretungsregelung: Die Gesellschaft hat drei Geschäftsführer.
Die Gesellschaft wird gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.07.2017 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 6 und ergänzt um § 10a (Veröffentlichung von Bezügen).
2019-02-14: H.. Geschäftsführer: 4. Mißling, Marc, *21.07.1974, Malente-Gremsmühlen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Mißling, Marc
2020-01-03: H.. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Voigt, Martin; Geschäftsführer: 5. Saba, Jörg, *16.06.1966, Oldenburg/H. mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-12-23: H.. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 15.12.2020 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 7 und § 11a (Rechte und Aufgaben der Beteiligungsverwaltung).
2021-04-06: H.. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Litzka, Vera; Geschäftsführer: 6. Wiese, Harald, *27.10.1959, Lensahn OT Lensahnerhof; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-07-01: H.. Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Wiese, Harald; Geschäftsführer: 7. Dr. Jahn, Mark Otto, *26.08.1974, Mönkeberg; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen