2015-02-25: Rechtsform geändert, nun: Kommanditgesellschaft. Firma geändert, nun: Staffelsee Motorschifffahrt GmbH & Co. KG. Seehausen, Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: Staffelsee Motorschifffahrt Verwaltung GmbH, Seehausen (Amtsgericht München HRB 216855), mit der Befugnis - auch für die jeweiligen Geschäftsführer -, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Andre, Andreas, Seehausen, *20.03.1969; Bischl, Monika, Seehausen, *03.10.1964; Finsterwalder, Klara, Seehausen, *12.05.1935; Guglhör, Franz jun., Seehausen, *28.02.1960; Matschl, Matthias, Seehausen, *22.09.1959; Meyer, Gerhard, Seehausen, *23.05.1965; Rauch, Anna Maria- gen. Annemarie -, Seehausen, *30.01.1928; Utzschneider, Sebastian jun., Seehausen, *08.11.1958.